Tabla del 50

Truco mnemotécnico: La multiplicación de un número de dos dígitos por uno de uno dígito se descompone como en el siguiente ejemplo: 1 x 50 = (1 x 50) + (1 x 0) = 50 + 0 = 50.

Tabla completa del 1 al 100 (haz clic para ver):
  1. 50 × 1 = 50
  2. 50 × 2 = 100
  3. 50 × 3 = 150
  4. 50 × 4 = 200
  5. 50 × 5 = 250
  6. 50 × 6 = 300
  7. 50 × 7 = 350
  8. 50 × 8 = 400
  9. 50 × 9 = 450
  10. 50 × 10 = 500
  11. 50 × 11 = 550
  12. 50 × 12 = 600
  13. 50 × 13 = 650
  14. 50 × 14 = 700
  15. 50 × 15 = 750
  16. 50 × 16 = 800
  17. 50 × 17 = 850
  18. 50 × 18 = 900
  19. 50 × 19 = 950
  20. 50 × 20 = 1000
  21. 50 × 21 = 1050
  22. 50 × 22 = 1100
  23. 50 × 23 = 1150
  24. 50 × 24 = 1200
  25. 50 × 25 = 1250
  26. 50 × 26 = 1300
  27. 50 × 27 = 1350
  28. 50 × 28 = 1400
  29. 50 × 29 = 1450
  30. 50 × 30 = 1500
  31. 50 × 31 = 1550
  32. 50 × 32 = 1600
  33. 50 × 33 = 1650
  34. 50 × 34 = 1700
  35. 50 × 35 = 1750
  36. 50 × 36 = 1800
  37. 50 × 37 = 1850
  38. 50 × 38 = 1900
  39. 50 × 39 = 1950
  40. 50 × 40 = 2000
  41. 50 × 41 = 2050
  42. 50 × 42 = 2100
  43. 50 × 43 = 2150
  44. 50 × 44 = 2200
  45. 50 × 45 = 2250
  46. 50 × 46 = 2300
  47. 50 × 47 = 2350
  48. 50 × 48 = 2400
  49. 50 × 49 = 2450
  50. 50 × 50 = 2500
  51. 50 × 51 = 2550
  52. 50 × 52 = 2600
  53. 50 × 53 = 2650
  54. 50 × 54 = 2700
  55. 50 × 55 = 2750
  56. 50 × 56 = 2800
  57. 50 × 57 = 2850
  58. 50 × 58 = 2900
  59. 50 × 59 = 2950
  60. 50 × 60 = 3000
  61. 50 × 61 = 3050
  62. 50 × 62 = 3100
  63. 50 × 63 = 3150
  64. 50 × 64 = 3200
  65. 50 × 65 = 3250
  66. 50 × 66 = 3300
  67. 50 × 67 = 3350
  68. 50 × 68 = 3400
  69. 50 × 69 = 3450
  70. 50 × 70 = 3500
  71. 50 × 71 = 3550
  72. 50 × 72 = 3600
  73. 50 × 73 = 3650
  74. 50 × 74 = 3700
  75. 50 × 75 = 3750
  76. 50 × 76 = 3800
  77. 50 × 77 = 3850
  78. 50 × 78 = 3900
  79. 50 × 79 = 3950
  80. 50 × 80 = 4000
  81. 50 × 81 = 4050
  82. 50 × 82 = 4100
  83. 50 × 83 = 4150
  84. 50 × 84 = 4200
  85. 50 × 85 = 4250
  86. 50 × 86 = 4300
  87. 50 × 87 = 4350
  88. 50 × 88 = 4400
  89. 50 × 89 = 4450
  90. 50 × 90 = 4500
  91. 50 × 91 = 4550
  92. 50 × 92 = 4600
  93. 50 × 93 = 4650
  94. 50 × 94 = 4700
  95. 50 × 95 = 4750
  96. 50 × 96 = 4800
  97. 50 × 97 = 4850
  98. 50 × 98 = 4900
  99. 50 × 99 = 4950
  100. 50 × 100 = 5000
Tabla del 50
50 × 1 = 50 50 × 6 = 300
50 × 2 = 100 50 × 7 = 350
50 × 3 = 150 50 × 8 = 400
50 × 4 = 200 50 × 9 = 450
50 × 5 = 250 50 × 10 = 500
50 × 11 = 550 50 × 16 = 800
50 × 12 = 600 50 × 17 = 850
50 × 13 = 650 50 × 18 = 900
50 × 14 = 700 50 × 19 = 950
50 × 15 = 750 50 × 20 = 1000

Aprende también la tabla de multiplicar del 51.

Aprende también la tabla de dividir del 50.

Ver tablas de otros números .

tabla-multiplicar-imprimir-1-10

La tabla del 50 muestra 50 multiplicado por cada número hasta cien. Es decir, el resultado de sumar 50 veces un número. Conocer esta tabla de multiplicación es lo idóneo para efectuar operaciones rápidamente sin realizar varias sumas.

Tablas de multiplicar para imprimir. Completas hasta 100.

Aprende fácil, practica y memoriza. Perfecta para niños en edad escolar y otros estudiantes. La tabla del cincuenta.